序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘永生 | 40% | 4000万人民币 |
2 | 湖北工创科技合伙企业(有限合伙) | 30% | 3000万人民币 |
3 | 刘宏生 | 28% | 2800万人民币 |
4 | 孙智国 | 2% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘永生
|
|
2 |
付波
|
|
3 |
张明惠
|
|
4 |
朱轶超
|
|
5 |
刘宏生
|
|
6 |
姜丽丽
|
|
7 |
厉艳丽
|
|
8 |
高侠
|
|
9 |
刘栋杰
|
|
10 |
赵琳林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖北震序车船科技股份有限公司上海分公司
|
朱轶超 | 2022-03-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘永生:40%;湖北工创科技合伙企业(有限合伙):30%;刘宏生:28%;孙智国:2%;
|
刘永生:40%;湖北工创科技合伙企业(有限合伙):30%;孙智国:2%;刘宏生:28%;
|
2 | 2021-04-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-06-27
|
长期
|
3 | 2021-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵娟(董事) [退出]付波(董事)孙智国(监事) [退出]刘宏生(董事)张明惠(董事)刘永生(董事长兼总经理)赵必芳(监事) [退出]赵琳琳(监事) [退出]厉艳丽(董事)
|
朱轶超(董事) [新增]高侠(董事) [新增]刘栋杰(董事) [新增]姜丽丽(董事) [新增]邵娟(监事) [新增]付波(董事)刘宏生(董事)张明惠(董事)刘永生(董事长兼总经理)刘欣(监事) [新增]赵琳林(监事会主席) [新增]厉艳丽(董事)
|
4 | 2018-12-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
车辆、舰船及零部件研****、制造、销售;新能源电子电气产品制造、销售;电子、电器设备生产、销售;玻璃钢制品、塑料制品、橡胶制品、金属制品、非金属模具、车船内饰件研****、制造、销售;从事车辆、舰船及零部件进出口业务(不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
车辆、舰船及零部件研****、制造、销售;新能源电子电气产品制造、销售;电子、电器设备生产、销售;玻璃钢制品、塑料制品、橡胶制品、金属制品、非金属模具、车船内饰件研****、制造、销售;从事车辆、舰船及零部件进出口业务(不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物);第二、三类医疗器械批****、零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
5 | 2018-12-24 | 其他事项备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
6 | 2018-12-24 | 其他事项备案 |
|
十堰市食品药品监督管理局
|
7 | 2018-07-04 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
8 | 2018-07-04 | 其他事项备案 |
|
100000003,100000018,100000007,100000020,100000021,100000022,100000023,
|
9 | 2018-07-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
车辆、船舶及零部件研****、制造、销售;玻璃钢制品、塑料制品、橡胶制品、金属制品、非金属模具、车船内饰件研****、制造、销售;货物进出口、技术进出口。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
车辆、舰船及零部件研****、制造、销售;新能源电子电气产品制造、销售;电子、电器设备生产、销售;玻璃钢制品、塑料制品、橡胶制品、金属制品、非金属模具、车船内饰件研****、制造、销售;从事车辆、舰船及零部件进出口业务(不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
10 | 2017-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
付波,孙智国,刘宏生,张明惠,刘永生,赵必芳,赵琳琳 [退出]
|
付波,孙智国,刘宏生,张明惠,刘永生,赵必芳,赵琳琳,厉艳丽 [新增]
|