序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 董事备案 |
黄田化;周密;王叶峰;陈曾菁;黄松
|
黄田化;周密;王叶峰;万永波;胡志伟
|
2 | 2020-06-29 | 章程备案 |
2019-08-21章程备案
|
2020-06-20章程备案
|
3 | 2020-06-29 | 经理备案 |
高鸣
|
-
|
4 | 2020-06-29 | 法定代表人变更 |
刘少波
|
张新
|
5 | 2019-12-09 | 监事备案 |
陈涌泉
|
黎焰辉
|
6 | 2019-08-30 | 经营范围变更 |
设计、生产集装箱及其配件和各种不含动力的箱式半挂车,运输、仓储用钢结构件(含汽车配件),销售自产产品,运输原料和自产产品。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
设计、生产、修理集装箱及其配件和各种不含动力的箱式半挂车、运输、仓储用钢结构件(含汽车配件);销售集装箱及自产产品;运输原料和自产产品;自有设备租赁(除金融租赁);自有房屋租赁;仓储服务(除危险品及专项)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
7 | 2019-08-30 | 章程修正案备案 |
2019-05-01章程备案
|
2019-08-21 章程修正案
|
8 | 2019-08-30 | 董事备案 |
黄田化;周密;张斌;黄松;陈曾菁
|
黄田化;周密;王叶峰;陈曾菁;黄松
|
9 | 2019-07-04 | 章程修正案备案 |
2018-09-01章程备案
|
2019-05-01 章程修正案
|
10 | 2018-11-16 | 法定代表人变更 |
黄田化
|
刘少波
|