序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海凯佳投资管理咨询有限公司 | 4.210526% | 240万(元) |
2 | 上海康奇投资有限公司 | 5.547368% | 316.2万(元) |
3 | 北京德乐管理咨询有限公司 | 1.052632% | 60万(元) |
4 | 北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司 | 5.263158% | 300万(元) |
5 | 北京联科斯凯物流软件有限公司 | 4.210526% | 240万(元) |
6 | 如皋市博信企业管理服务有限公司 | 4.210526% | 240万(元) |
7 | 香港飞凯控股有限公司 | 75.505263% | 4,303.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
JINSHAN ZHANG
|
董事长 |
2 |
严帅
|
监事 |
3 |
孙岩
|
董事 |
4 |
宋述国
|
董事 |
5 |
庄潇彬
|
监事 |
6 |
张陆洋
|
董事 |
7 |
朱锐
|
董事 |
8 |
李勇军
|
董事 |
9 |
王尊名
|
监事 |
10 |
王志瑾
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海飞凯光电材料有限公司安庆分公司
|
徐鹏文 | 2008-06-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 注册资本(金)变更 |
51585.8018万人民币
|
51573.0128万人民币
|
2 | 2021-08-25 | 章程备案 |
2021-07-08章程备案
|
2021-07-08章程备案
|
3 | 2021-07-13 | 名称变更 |
上海飞凯光电材料股份有限公司
|
上海飞凯材料科技股份有限公司
|
4 | 2021-07-13 | 章程备案 |
2020-10-16章程备案
|
2021-07-08章程备案
|
5 | 2020-12-08 | 注册资本(金)变更 |
51595.5318万人民币
|
51585.8018万人民币
|
6 | 2020-10-20 | 章程备案 |
2020-05-12章程备案
|
2020-07-07章程备案
|
7 | 2020-09-03 | 注册资本(金)变更 |
51764.2028万人民币
|
51595.5318万人民币
|
8 | 2020-09-03 | 章程备案 |
2019-07-24章程备案
|
2020-05-12章程备案
|
9 | 2019-07-26 | 监事备案 |
庄潇彬;严帅;甘霖
|
庄潇彬;严帅;王尊名
|
10 | 2019-06-05 | 法定代表人变更 |
JINSHAN ZHANG
|
苏斌
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |