序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蓝色光标(上海)投资管理有限公司 | 100% | 32,903.2万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘安民
|
执行董事 |
2 |
阮洁
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 监事备案 |
徐菊香
|
阮洁
|
2 | 2020-05-28 | 投资人(股权)变更 |
北京蓝色光标数据科技股份有限公司;
|
蓝色光标(上海)投资管理有限公司;
|
3 | 2020-05-28 | 章程备案 |
无
|
2020-05-18章程备案
|
4 | 2020-04-29 | 章程备案 |
2018-06-21章程备案
|
2019-12-10章程备案
|
5 | 2020-04-29 | 注册资本(金)变更 |
51923.000000万人民币
|
32903.1600万人民币
|
6 | 2019-05-09 | 监事备案 |
何燕琼
|
徐菊香
|
7 | 2018-06-27 | 章程备案 |
2017-08-11章程备案
|
2018-06-21章程备案
|
8 | 2018-06-27 | 投资人(股权)变更 |
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司;
|
北京蓝色光标数据科技股份有限公司;
|
9 | 2017-08-17 | 一般经营项目变更 |
企业形象策划,商务咨询,市场营销策划,广告设计、制作、代理。
|
品牌管理,企业形象策划,商务咨询,市场营销策划,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体****布广告。
|
10 | 2017-08-17 | 章程备案 |
-
|
2017-08-11章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |