序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
STEVEN ANDREW WAGER
|
负责人 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 经营范围变更 |
为总公司提供采购及销售接收,仓储及配送斯堪尼亚系列产品的零配件;提供技术支持服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:汽车零配件零售;日用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);二手车经销;汽车新车销售;服装服饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(文物、象牙及其制品除外);服装服饰批****;汽车零配件批****;市场营销策划;汽车装饰用品销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术转让、技术推广(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开****与应用除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-12-20 | 联络员 |
赵芸
|
陆妍虹
|
3 | 2021-12-20 | 经营场所变更 |
上海市宝山区江杨南路1339号2号楼301室
|
上海市静安区恒通路268号2401-4室(名义楼层)
|
4 | 2021-10-29 | 负责人变更 |
STEVEN ANDREW WAGER
|
GERARDUS NICOLAAS VAN KEULEN
|
5 | 2016-07-08 | 负责人变更 |
BO THORIN MARTINSSON
|
STEVEN ANDREW WAGER
|
6 | 2015-08-05 | 负责人变更 |
TOMAS HENRY LINDBERG
|
BO THORIN MARTINSSON
|
7 | 2012-12-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
STAFFAN ARLEBO
|
TOMAS HENRY LINDBERG
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |