序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张炜
|
董事长 |
2 |
徐飞攀
|
董事兼总经理 |
3 |
李日壮
|
监事 |
4 |
陈建尧
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-31 | 法定代表人变更 |
陈翔
|
张炜
|
2 | 2020-03-31 | 联络员 |
朱步龙
|
袁超
|
3 | 2018-11-28 | 经理备案 |
陶卫东
|
徐飞攀
|
4 | 2018-06-19 | 监事备案 |
杨沛栋
|
李日壮
|
5 | 2018-06-19 | 董事备案 |
庄玉成;陶卫东;张天伟
|
徐飞攀;陈建尧;陈翔
|
6 | 2018-06-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-06-14章程修正案
|
7 | 2018-06-19 | 法定代表人变更 |
陶卫东
|
陈翔
|
8 | 2018-06-19 | 住所变更 |
东大名路378号
|
上海市虹口区东大名路378号
|
9 | 2017-08-21 | 章程修正案备案 |
2017-03-02章程备案
|
2017-08-16章程修正案
|
10 | 2017-03-07 | 章程修正案备案 |
2016-11-07章程备案
|
2017-03-02章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |