序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海蓝岚企业管理中心 | 5% | 25万(元) |
2 | 苏嫄媛 | 10% | 50万(元) |
3 | 陆建东 | 85% | 425万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏媛媛
|
监事 |
2 |
陆建东
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海东家汇网络科技有限公司合肥分公司
|
郭天龙 | 2020-07-23 |
2 |
上海东家汇网络科技有限公司无锡分公司
|
仰梅 | 2021-03-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-19 | 投资人(股权)变更 |
陆建东*;苏嫄媛;
|
陆建东*;苏嫄媛;上海蓝岚企业管理中心;
|
2 | 2018-04-19 | 章程备案 |
2017-01-09章程备案
|
2017-11-08章程备案
|
3 | 2017-02-08 | 投资人(股权)变更 |
苏媛媛;陈鹏;佟贵宁;何山;
|
陆建东*;苏嫄媛;
|
4 | 2017-02-08 | 法定代表人变更 |
佟贵宁
|
陆建东
|
5 | 2017-02-08 | 章程备案 |
2016-08-18章程备案
|
2017-01-09章程备案
|
6 | 2017-02-08 | 联络员 |
柳元红
|
陆建东*
|
7 | 2016-08-31 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
8 | 2016-08-31 | 章程备案 |
2016-04-14章程备案
|
2016-08-18章程备案
|
9 | 2016-08-31 | 投资人(股权)变更 |
何山;陈鹏;佟贵宁;
|
苏媛媛;何山;陈鹏;佟贵宁;
|
10 | 2016-08-31 | 监事备案 |
陆建东*
|
苏媛媛
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |