序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海舜迦企业管理有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雪花
|
- |
2 |
李政达
|
执行董事 |
3 |
林涛
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宇寰环保科技(上海)有限公司厦门分公司
|
李政达 | 2016-12-26 |
2 |
宇寰环保科技(上海)有限公司吉林省分公司
|
王盛硕 | 2017-05-31 |
3 |
宇寰环保科技(上海)有限公司安徽分公司
|
王宏 | 2017-05-08 |
4 |
宇寰环保科技(上海)有限公司沈阳分公司
|
王元峰 | 2018-11-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-01 | 投资人(股权)变更 |
上海鼎辅企业管理中心(有限合伙);上海旻珺咨询管理合伙企业(有限合伙);
|
上海舜迦企业管理有限公司;
|
2 | 2022-03-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2022-03-01 | 章程备案 |
2021-01-07章程备案
|
2022-02-14章程备案
|
4 | 2021-01-29 | 章程备案 |
无
|
2021-01-07章程备案
|
5 | 2021-01-29 | 住所变更 |
上海市嘉定区新成路500号J1905室
|
上海市嘉定工业区叶城路912号J8233室
|
6 | 2019-04-17 | 董事备案 |
唐瑞杰
|
李政达*
|
7 | 2019-04-17 | 法定代表人变更 |
唐瑞杰
|
李政达
|
8 | 2019-04-17 | 投资人(股权)变更 |
陈福生;方迎寅;
|
上海鼎辅企业管理中心(有限合伙);上海旻珺咨询管理合伙企业(有限合伙);
|
9 | 2019-04-17 | 章程备案 |
2018-08-08章程备案
|
2019-04-16章程备案
|
10 | 2018-08-23 | 住所变更 |
上海市嘉定区塔新路999号1幢302室
|
上海市嘉定区新成路500号J1905室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |