序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海交大教育服务产业投资管理(集团)有限公司 | 36.842105% | 700万(元) |
2 | 上海勇升投资有限公司 | 18.947368% | 360万(元) |
3 | 上海后****餐饮管理有限公司 | 7.368421% | 140万(元) |
4 | 上海市教育****展有限公司 | 5.263158% | 100万(元) |
5 | 上海广文视觉文化传播有限公司 | 26.315789% | 500万(元) |
6 | 上海高校后勤服务股份有限公司 | 5.263158% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪友方
|
董事兼总经理 |
2 |
吴彪
|
董事长 |
3 |
沙德银
|
董事 |
4 |
章薇敏
|
董事 |
5 |
蔡海峰
|
董事 |
6 |
闵杰
|
董事 |
7 |
陈志勇
|
董事 |
8 |
龚培敏
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海交大后勤****展有限公司第一分公司
|
杨轲 | 2022-01-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-25 | 法定代表人变更 |
李心刚
|
吴彪
|
2 | 2021-01-22 | 注册资本(金)变更 |
2000.000000万人民币
|
1900.000000万人民币
|
3 | 2021-01-22 | 经营范围变更 |
承办企事业单位、学校后勤管理服务工作,餐饮企业管理(不含食品生产经营),餐饮服务 。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
许可项目:餐饮服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:单位后勤管理服务;餐饮管理;供应链管理服务;物业管理;食用农产品批****;日用百货销售;办公用品销售;招投标代理服务;会议及展览服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2021-01-22 | 投资人(股权)变更 |
上海广文视觉文化传播有限公司;上海市教育****展有限公司;上海勇升投资有限公司;上海高校后勤服务股份有限公司;上海莘荣贸易有限公司;上海后****餐饮管理有限公司;上海交大教育服务产业投资管理(集团)有限公司;
|
上海后****餐饮管理有限公司;上海勇升投资有限公司;上海高校后勤服务股份有限公司;上海广文视觉文化传播有限公司;上海交大教育服务产业投资管理(集团)有限公司;上海市教育****展有限公司;
|
5 | 2021-01-22 | 章程备案 |
无
|
2021-01-14章程备案
|
6 | 2021-01-22 | 监事备案 |
倪友方;章薇敏;陈志勇;沙德银;王向军;张爱良;范儒;郭晓庆;李心刚
|
龚培敏
|
7 | 2021-01-22 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
8 | 2021-01-22 | 经理备案 |
闵杰;倪友方;章薇敏;陈志勇;沙德银;蔡海峰;李心刚
|
倪友方
|
9 | 2021-01-22 | 一般经营项目变更 |
承办企事业单位、学校后勤管理服务工作,餐饮企业管理(不含食品生产经营),餐饮服务
|
单位后勤管理服务;餐饮管理;食用农产品批****;供应链管理服务;日用百货销售;办公用品销售;物业管理;招投标代理服务;会议及展览服务;非居住房地产租赁。
|
10 | 2021-01-22 | 董事备案 |
李心刚
|
闵杰;倪友方;章薇敏;陈志勇;沙德银;蔡海峰;李心刚
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |