序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张福良 | 20% | 10万(元) |
2 | 蔡邦国 | 80% | 40万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张福良
|
执行董事,总经理 |
2 |
蔡邦国
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 章程修正案备案 |
-
|
2020-05-07章程修正案
|
2 | 2020-05-11 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-05-31~2020-05-30
|
2000-05-31~
|
3 | 2011-04-28 | 其他变更 |
2009-08-31~2010-05-30
|
2011-04-28~2020-05-30
|
4 | 2011-04-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2000-05-31~2010-05-30
|
2000-05-31~2020-05-30
|
5 | 2009-08-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市闵行区腾冲路81号底层
|
上海市闵行区腾冲路81号A底层
|
6 | 2009-06-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市闵行区莘谭路140号
|
上海市闵行区腾冲路81号底层
|
7 | 2005-08-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
园林工程施工,园林养护工程,苗木,花卉,观赏鸟类,鱼禽,工艺品(除金银),人造花,花卉肥料。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
园林工程施工,园林养护工程,花卉苗木的种植,苗木、花卉、观赏鸟类、鱼禽、工艺品(除金银)、人造花、花卉肥料的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |