序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海博士高企业管理合伙企业(有限合伙) | 24.875% | 1,243.8万(元) |
2 | 上海博士高环保设备工程有限公司 | 69.125% | 3,456.3万(元) |
3 | 上海博满企业管理合伙企业(有限合伙) | 6% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁来福
|
董事 |
2 |
冷海斌
|
董事 |
3 |
周恭明
|
董事长 |
4 |
徐滨
|
董事 |
5 |
曾晶晶
|
监事 |
6 |
舒菁岚
|
- |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 法定代表人变更 |
周恭明
|
周恭明
|
2 | 2022-03-25 | 监事备案 |
郑晓雨
|
曾晶晶
|
3 | 2022-03-25 | 章程备案 |
2020-12-24章程修正案
|
2022-03-25章程备案
|
4 | 2022-03-25 | 董事备案 |
周恭明*
|
周恭明*;徐滨;冷海斌;丁来福
|
5 | 2022-03-25 | 投资人(股权)变更 |
上海博士高环保设备工程有限公司;
|
上海博士高环保设备工程有限公司;上海博士高企业管理合伙企业(有限合伙);上海博满企业管理合伙企业(有限合伙);
|
6 | 2020-12-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-24章程修正案
|
7 | 2020-12-24 | 注册资本(金)变更 |
3000.000000万人民币
|
5000.0000万人民币
|
8 | 2019-09-10 | 章程修正案备案 |
-
|
2019-09-09章程修正案
|
9 | 2019-09-10 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
3000.0000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 |