序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海市政养护管理有限公司 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘琍琍
|
监事 |
2 |
曹心宇
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-10 | 章程备案 |
-
|
2020-06-12章程备案
|
2 | 2017-04-18 | 法定代表人变更 |
阙广胜
|
曹心宇
|
3 | 2015-01-07 | 投资人(股权)变更 |
上海沪宁实业有限责任公司;上海市政养护管理有限公司;
|
上海市政养护管理有限公司;
|
4 | 2015-01-07 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2014-06-10 | 监事备案 |
潘惠庭;柳百伦;刚保平;刚保平;叶国强
|
阙广胜;刚保平
|
6 | 2014-06-10 | 法定代表人变更 |
刚保平
|
阙广胜
|
7 | 2013-04-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-04-30~2013-04-29
|
2003-04-30~2023-04-29
|
8 | 2013-04-08 | 其他变更 |
2008-01-02~2013-04-29
|
2013-04-08~2023-04-29
|
9 | 2008-01-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
盛伯荣
|
刚保平
|
10 | 2008-01-02 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海市政劳动服务有限公司
|
上海鑫泸惠市政养护管理有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |