序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴成健 | 16.67% | 200万(元) |
2 | 章万林 | 83.33% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴成健
|
监事 |
2 |
章万林
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:章万林; 成员:吴成健; 成员:吴靓丽;
|
2 | 2016-11-25 | 章程备案 |
2016-11-14章程备案
|
2016-11-24章程备案
|
3 | 2016-11-25 | 投资人(股权)变更 |
吴成健;章志敏;
|
章万林*;吴成健;
|
4 | 2016-11-14 | 法定代表人变更 |
章万林
|
章万林
|
5 | 2016-11-14 | 投资人(股权)变更 |
章万林*;吴成健;
|
吴成健;章志敏;
|
6 | 2016-11-14 | 章程备案 |
2016-09-12章程备案
|
2016-11-14章程备案
|
7 | 2016-09-13 | 章程备案 |
-
|
2016-09-12章程备案
|
8 | 2016-09-13 | 法定代表人变更 |
章志敏
|
章万林
|
9 | 2016-09-13 | 投资人(股权)变更 |
吴成健;章志敏;
|
章万林*;吴成健;
|
10 | 2014-05-08 | 一般经营项目变更 |
资产管理,投资管理,物业管理,投资咨询、商务咨询(除经纪),金属材料,建筑装潢材料的销售。
|
资产管理,投资管理,物业管理,投资咨询、商务咨询(除经纪),金属材料,建筑装潢材料的销售。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |