序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海蒂芳企业管理有限公司 | 20% | 6万(元) |
2 | 上海蒂贵企业管理有限公司 | 80% | 24万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张强
|
监事 |
2 |
王开贵
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 住所变更 |
上海市黄浦区北京东路390-408号全幢7层744室
|
上海市长宁区武夷路656-658号2幢2层2295室
|
2 | 2020-06-28 | 其他变更 |
2020-06-22~2021-06-08
|
2020-06-28~
|
3 | 2020-06-22 | 经营范围变更 |
理****店(主营)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:理****服务(限分支机构经营),展览展示服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2020-06-22 | 住所变更 |
上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场5楼05-01A室
|
上海市黄浦区北京东路390-408号全幢7层744室
|
5 | 2020-06-22 | 章程修正案备案 |
-
|
2020-06-09章程修正案
|
6 | 2018-02-08 | 投资人(股权)变更 |
刘伟;刘青;
|
上海蒂芳企业管理有限公司;上海蒂贵企业管理有限公司;
|
7 | 2018-02-08 | 监事备案 |
洪志龙
|
张强
|
8 | 2018-02-08 | 法定代表人变更 |
刘伟
|
王开贵
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |