序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绿地康养健康产业集团有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
常振
|
监事 |
2 |
柏琳
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海绿地康养养老服务有限公司昆山分公司
|
孙瑾 | 2019-06-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 法定代表人变更 |
孙瑾
|
柏琳
|
2 | 2021-12-28 | 联络员 |
王维
|
王维
|
3 | 2021-09-17 | 法定代表人变更 |
陈小华
|
孙瑾
|
4 | 2021-09-17 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-09-01章程修正案
|
5 | 2021-09-17 | 董事备案 |
陈小华
|
孙瑾
|
6 | 2021-09-17 | 投资人(股权)变更 |
绿地康养健康产业集团有限公司;
|
绿地康养健康产业集团有限公司;
|
7 | 2021-09-17 | 联络员 |
陈小华
|
王维
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |