序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海霍兰汽车科技有限公司 | 100% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李娜
|
执行董事 |
2 |
王方英凯
|
监事 |
3 |
龚皖生
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-10 | 章程修正案备案 |
2018-11-20章程修正案
|
2020-03-23章程修正案
|
2 | 2020-04-10 | 住所变更 |
上海市闵行区陈行公路2388弄17号201-2室
|
上海市闵行区陈行公路588弄23幢101-2室
|
3 | 2020-04-10 | 住所变更 |
上海市闵行区陈行公路588弄23幢101-2室
|
上海市闵行区新骏环路588弄23幢101-2室
|
4 | 2019-11-12 | 法定代表人变更 |
胡迟雁
|
龚皖生
|
5 | 2018-11-28 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-11-20章程修正案
|
6 | 2018-11-28 | 住所变更 |
上海市闵行区陈行公路2388弄17号201室
|
上海市闵行区陈行公路2388弄17号201-2室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 |