序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海惠银房地产有限公司 | - | - |
2 | 上海技经投资服务中心 | - | 6万(美元) |
3 | 香港鸿运建筑有限公司 | - | 294万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
关佑铭
|
总经理 |
2 |
冯俊明
|
董事 |
3 |
张志雄
|
董事长 |
4 |
张文飞
|
董事 |
5 |
张谕翰
|
董事 |
6 |
杨淑玲
|
董事 |
7 |
王凤勤
|
监事 |
8 |
甄锦美
|
董事 |
9 |
蒋惠均
|
董事 |
10 |
黄均荣
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 法定代表人变更 |
张谕翰
|
张志雄
|
2 | 2021-02-01 | 董事备案 |
张志雄*;杨淑玲;蒋惠均;黄均荣;冯俊明;张文飞;黄寿怡;甄锦美
|
杨淑玲;蒋惠均;张谕翰;黄均荣;冯俊明;张文飞;黄寿怡;甄锦美
|
3 | 2020-11-06 | 其他事项 |
2016-05-18~
|
2020-11-06~
|
4 | 2020-11-06 | 经营范围变更 |
大型饭店(含熟食卤味)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:餐饮管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2020-11-06 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-03-16 章程修正案
|
6 | 2020-11-06 | 名称变更 |
上海鸿悦餐饮有限公司
|
上海鸿悦餐饮管理有限公司
|
7 | 2020-11-06 | 董事备案 |
张志雄*;关佑铭;关俊;黄源习;殷坤堂;穆林勇;梁瑞伦;沈小宇
|
张志雄*;杨淑玲;蒋惠均;黄均荣;冯俊明;张文飞;黄寿怡;甄锦美
|
8 | 2020-11-06 | 住所变更 |
上海市普陀区武宁路501号(鸿运大厦)
|
上海市普陀区武宁路501号3楼301室
|
9 | 2007-06-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
中西餐饮、特色小吃、茶座、酒吧、咖啡厅。按许可证、专项审批经营。
|
大型饭店(含熟食卤味)。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |