序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 屠建统 | 10% | 300万(元) |
2 | 张子怡 | 40% | 1,200万(元) |
3 | 张炜祎 | 45% | 1,350万(元) |
4 | 高锋 | 5% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
屠建统
|
监事 |
2 |
张炜祎
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 投资人(股权)变更 |
张炜祎*;屠建统;朱玉霞;高锋;张连昌;赵小勇;
|
张炜祎*;屠建统;高锋;张子怡;
|
2 | 2021-12-06 | 法定代表人变更 |
朱玉霞
|
张炜祎
|
3 | 2021-12-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2013-12-24~2023-12-23
|
2013-12-24~2033-12-23
|
4 | 2021-12-06 | 住所变更 |
上海市奉贤区南桥镇金海公路3265号18号楼8346室
|
上海市奉贤区南桥镇金海公路3265号18号楼8346室
|
5 | 2021-12-06 | 章程备案 |
无
|
2021-12-06章程备案
|
6 | 2020-12-07 | 法定代表人变更 |
屠建统
|
朱玉霞
|
7 | 2020-12-07 | 章程备案 |
2017-04-25章程备案
|
2020-11-27章程备案
|
8 | 2020-12-07 | 投资人(股权)变更 |
张炜祎*;屠建统;何翠苹;张连昌;高锋;吴文友;赵小勇;
|
张炜祎*;屠建统;朱玉霞;高锋;赵小勇;张连昌;
|
9 | 2020-12-07 | 监事备案 |
胡月英
|
屠建统
|
10 | 2020-07-03 | 法定代表人变更 |
张炜祎
|
屠建统
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |