序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁志红 | 5% | 1.5万(元) |
2 | 蒋峥 | 5% | 1.5万(元) |
3 | 黄金芬 | 90% | 27万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄涛
|
董事 |
2 |
李伟清
|
董事长 |
3 |
盛莉萍
|
董事 |
4 |
顾明敏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 章程备案 |
无
|
2021-09-01章程备案
|
2 | 2021-01-26 | 住所变更 |
上海市黄浦区瞿溪路754-774号4号楼236室
|
上海市静安区延平路121号29层E室
|
3 | 2021-01-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-01-08章程修正案
|
4 | 2020-10-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-10-13章程修正案
|
5 | 2020-10-23 | 其他变更 |
2019-12-19~2021-04-30
|
2020-10-23~2021-04-30
|
6 | 2020-10-23 | 投资人(股权)变更 |
李伟清*;蒋峥;丁志红;
|
丁志红;蒋峥;黄金芬;
|
7 | 2019-12-19 | 投资人(股权)变更 |
李伟清*;丁志红;蒋峥;
|
李伟清*;丁志红;蒋峥;
|
8 | 2019-12-19 | 章程修正案备案 |
2017-05-02章程修正案
|
2019-12-18章程修正案
|
9 | 2019-12-19 | 其他变更 |
2019-05-08~2021-04-30
|
2019-12-19~2021-04-30
|
10 | 2019-05-08 | 其他变更 |
2017-05-19~2019-04-30
|
2019-05-08~2021-04-30
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |