序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海庆华投资****展有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何晓岚
|
董事 |
2 |
施伟国
|
监事 |
3 |
金圣恩
|
总经理,董事 |
4 |
陈建元
|
董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
美粤华餐饮(上海)有限公司第一分公司
|
陈建元 | 2015-01-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-09 | 章程修正案备案 |
2018-08-19章程修正案
|
2020-12-01章程修正案
|
2 | 2020-12-09 | 董事备案 |
陈建元*;刘申;潘荻文
|
陈建元*;金圣恩;何晓岚
|
3 | 2020-12-09 | 经理备案 |
潘荻文
|
金圣恩
|
4 | 2020-12-09 | 监事备案 |
施伟国
|
施伟国
|
5 | 2020-12-09 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-10-22~2020-10-21
|
2010-10-22~
|
6 | 2018-09-06 | 住所变更 |
上海市徐汇区陕西南路888弄1号三层裙房、四层C室
|
上海市徐汇区肇嘉浜路238号四层C室
|
7 | 2018-09-06 | 章程修正案备案 |
2017-12-26章程备案
|
2018-08-19章程修正案
|
8 | 2018-01-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2018-01-15 | 投资人(股权)变更 |
毛维群;上海庆华投资****展有限公司;
|
上海庆华投资****展有限公司;
|
10 | 2018-01-15 | 章程备案 |
2017-10-25章程备案
|
2017-12-26章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |