序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙卫兵 | 50% | 25万(元) |
2 | 曾志会 | 50% | 25万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙卫兵
|
执行董事兼总经理 |
2 |
曾志会
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-14 | 监事备案 |
赵旭东
|
曾志会
|
2 | 2018-05-14 | 联络员 |
潘良飞
|
孙卫兵*
|
3 | 2018-05-14 | 投资人(股权)变更 |
顾炜围;潘良飞;
|
孙卫兵*;曾志会;
|
4 | 2018-05-14 | 法定代表人变更 |
潘良飞
|
孙卫兵
|
5 | 2018-05-14 | 章程备案 |
2017-08-22章程备案
|
2018-04-22章程备案
|
6 | 2017-08-30 | 法定代表人变更 |
顾炜围
|
潘良飞
|
7 | 2017-08-30 | 联络员 |
王运武
|
潘良飞
|
8 | 2017-08-30 | 投资人(股权)变更 |
赵旭东;顾炜围;
|
潘良飞;顾炜围;
|
9 | 2017-08-30 | 章程备案 |
无
|
2017-08-22章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |