序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘杰 | 50% | 250万(元) |
2 | 陈国兵 | 50% | 250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘杰
|
监事 |
2 |
陈国兵
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-26 | 法定代表人变更 |
王曰军
|
陈国兵
|
2 | 2018-07-26 | 监事备案 |
倪陆君
|
刘杰
|
3 | 2018-07-26 | 投资人(股权)变更 |
倪陆君;王曰军;
|
陈国兵*;刘杰;
|
4 | 2018-07-26 | 章程备案 |
2017-05-05章程修正案
|
2018-07-02章程备案
|
5 | 2017-05-15 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-05-05章程修正案
|
6 | 2017-05-15 | 投资人(股权)变更 |
任晓晴;杨梅;
|
王曰军;倪陆君;
|
7 | 2017-05-15 | 法定代表人变更 |
杨梅
|
王曰军
|
8 | 2017-05-15 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
9 | 2017-05-15 | 监事备案 |
任晓晴
|
倪陆君
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |