序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海华庆机械制造有限公司 | 7.5% | 150万(元) |
2 | 上海广厦集团第九建筑有限公司 | 2.5% | 50万(元) |
3 | 上海闵行区陈行镇副业公司 | 5% | 100万(元) |
4 | 陈行镇人民政府 | 85% | 1,700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁光
|
总经理 |
2 |
吴秀良
|
监事 |
3 |
计跃忠
|
监事 |
4 |
许召军
|
执行董事 |
5 |
邢宝莲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 章程备案 |
无
|
2022-01-18章程备案
|
2 | 2022-01-24 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-07-28~2019-07-27
|
1999-07-28~
|
3 | 2022-01-24 | 法定代表人变更 |
丁光
|
许召军
|
4 | 2022-01-24 | 董事备案 |
丁光;潘银福;陈振服
|
许召军*;许召军*
|
5 | 2004-07-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵昌佐
|
丁光
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |