序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国核资本控股有限公司 | 100% | 55,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周乐英
|
董事 |
2 |
姚敏
|
董事长 |
3 |
孙琦
|
董事 |
4 |
王思维
|
监事 |
5 |
蔡宁
|
董事兼总经理 |
6 |
郑进
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 法定代表人变更 |
姚敏
|
姚敏
|
2 | 2021-12-28 | 董事备案 |
姚敏*
|
姚敏*;郑进;蔡宁;孙琦;周乐英
|
3 | 2021-12-28 | 经理备案 |
蔡宁
|
蔡宁
|
4 | 2021-12-28 | 章程备案 |
无
|
2021-12-06章程备案
|
5 | 2021-06-09 | 章程备案 |
2020-04-01章程修正案
|
2021-05-27章程备案
|
6 | 2021-06-09 | 监事备案 |
李芩
|
王思维
|
7 | 2020-09-01 | 监事备案 |
曾庆斌
|
李芩
|
8 | 2020-06-22 | 住所变更 |
上海市浦东新区杨新东路26号301B室
|
上海市青浦区双联路158号1幢11层B区1191室
|
9 | 2020-06-22 | 章程修正案备案 |
2018-11-27章程备案
|
2020-04-01章程修正案
|
10 | 2018-12-29 | 章程备案 |
2017-10-25章程备案
|
2018-11-27章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |