序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕小惠 | 10% | 30万(元) |
2 | 芮文宁 | 90% | 270万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕小惠
|
监事 |
2 |
芮文宁
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 章程修正案备案 |
2020-05-18章程修正案
|
2020-06-19章程修正案
|
2 | 2020-06-23 | 法定代表人变更 |
田媛媛
|
芮文宁
|
3 | 2020-06-23 | 投资人(股权)变更 |
芮文宁*;田媛媛;
|
芮文宁*;吕小惠;
|
4 | 2020-06-23 | 监事备案 |
芮文宁*
|
吕小惠
|
5 | 2020-05-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-05-23~2020-05-22
|
2000-05-23~
|
6 | 2020-05-21 | 章程修正案备案 |
2018-12-26章程修正案
|
2020-05-18章程修正案
|
7 | 2019-01-07 | 监事备案 |
葛浩新
|
芮文宁*
|
8 | 2019-01-07 | 法定代表人变更 |
芮宽惠
|
田媛媛
|
9 | 2019-01-07 | 投资人(股权)变更 |
芮文宁*;芮宽惠;
|
芮文宁*;田媛媛;
|
10 | 2019-01-07 | 章程修正案备案 |
2018-03-19章程修正案
|
2018-12-26章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |