序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万里 | 70% | 7,000万(元) |
2 | 王磊 | 30% | 3,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万里
|
执行董事,总经理 |
2 |
孙麒
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-30 | 章程备案 |
2017-12-11章程备案
|
2018-10-20章程备案
|
2 | 2018-10-30 | 投资人(股权)变更 |
万里*;孙麒;
|
万里*;王磊;
|
3 | 2018-01-17 | 经理备案 |
孙麒
|
万里*
|
4 | 2018-01-17 | 经营范围变更 |
股权投资管理,资产管理,实业投资,财务咨询,投资咨询,房地产咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
股权投资管理,资产管理,投资咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
5 | 2018-01-17 | 一般经营项目变更 |
股权投资管理,资产管理,实业投资,财务咨询,投资咨询,房地产咨询
|
股权投资管理,资产管理,投资咨询
|
6 | 2018-01-17 | 法定代表人变更 |
曹希鹏
|
万里
|
7 | 2018-01-17 | 监事备案 |
苗小军
|
孙麒
|
8 | 2018-01-17 | 章程备案 |
无
|
2017-12-11章程备案
|
9 | 2018-01-17 | 名称变更 |
上海新陇商股权投资基金管理有限公司
|
上海万汇股权投资基金管理有限公司
|
10 | 2018-01-17 | 投资人(股权)变更 |
苗小军;曹希鹏;
|
万里*;孙麒;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |