序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何桂章 | 41.81% | 50.2万(元) |
2 | 庄国仙 | 58.19% | 69.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何杰
|
执行董事 |
2 |
何桂章
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-01 | 章程备案 |
-
|
2017-05-22章程备案
|
2 | 2017-06-01 | 住所变更 |
上海市金山区朱泾镇南圩路255号
|
上海市奉贤区南亭公路1165号1幢
|
3 | 2017-04-07 | 联络员 |
吴兴忠
|
何杰*
|
4 | 2017-04-07 | 投资人(股权)变更 |
庄美丽;陈效章;阮国光;阮国君;吴兴忠;张卫忠;
|
何桂章;庄国仙;
|
5 | 2017-04-07 | 监事备案 |
张卫忠
|
何桂章
|
6 | 2017-04-07 | 法定代表人变更 |
吴兴忠
|
何杰
|
7 | 2016-02-15 | 投资人(股权)变更 |
张卫忠;莫道明;吴兴忠;
|
吴兴忠;张卫忠;阮国君;阮国光;庄美丽;陈效章;
|
8 | 2016-02-15 | 法定代表人变更 |
张卫忠
|
吴兴忠
|
9 | 2016-02-15 | 联络员 |
张卫忠
|
吴兴忠
|
10 | 2016-02-15 | 监事备案 |
莫道明
|
张卫忠
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |