序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于崇琴 | 1.010101% | 61万(元) |
2 | 侍道广 | 7.070707% | 427万(元) |
3 | 傅守义 | 0.505051% | 30.5万(元) |
4 | 刘宏斌 | 1.010101% | 61万(元) |
5 | 周强民 | 5.555556% | 335.5万(元) |
6 | 周正新 | 4.040404% | 244万(元) |
7 | 周玉平 | 4.040404% | 244万(元) |
8 | 周立民 | 0.505051% | 30.5万(元) |
9 | 周纪俊 | 1.515152% | 91.5万(元) |
10 | 孙凤昌 | 4.040404% | 244万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侍道广
|
董事 |
2 |
傅国世
|
董事 |
3 |
周强民
|
董事 |
4 |
周正新
|
董事 |
5 |
周玉平
|
董事 |
6 |
周纪俊
|
监事 |
7 |
孙凤昌
|
董事 |
8 |
张仁潘
|
副董事长 |
9 |
张克
|
监事 |
10 |
朱隆芬
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海华东船务实业(集团)有限公司分公司
|
周玉平 | 2014-03-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 投资人(股权)变更 |
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;侍道广;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;朱隆芬;杨卫民;刘宏斌;陈新华;胡智君;陶福元;胡孝东;黄金根;钟智敏;傅守义;孙建芳;许合生;杨燕蓉;于崇琴;王爱玲;
|
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;侍道广;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;朱隆芬;杨卫民;许合生;黄金根;胡孝东;于崇琴;王爱玲;刘宏斌;胡智君;钟智敏;陶福元;孙建芳;傅守义;陈新华;杨燕蓉;韩伟;周立民;龚宜斌;
|
2 | 2021-06-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-04-28章程修正案
|
3 | 2020-07-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-05-21章程修正案
|
4 | 2020-07-28 | 住所变更 |
中山北一路705号306、307、308室
|
上海市虹口区中山北一路705号306、307、308室
|
5 | 2020-07-28 | 投资人(股权)变更 |
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;侍道广;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;朱隆芬;杨卫民;许合生;上海虹口区国有资产经营有限公司;钟智敏;陈新华;黄金根;陶福元;胡孝东;傅守义;李永隆;杨燕蓉;孙建芳;胡智君;王爱玲;刘宏斌;
|
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;侍道广;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;朱隆芬;杨卫民;胡智君;许合生;黄金根;胡孝东;傅守义;杨燕蓉;刘宏斌;王爱玲;孙建芳;陈新华;陶福元;钟智敏;于崇琴;
|
6 | 2019-09-04 | 法定代表人变更 |
韩春来
|
韩春来
|
7 | 2019-09-04 | 投资人(股权)变更 |
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;杨卫民;陈新华;李永隆;黄金根;傅守义;陶福元;杨燕蓉;许合生;上海虹口区国有资产经营有限公司;朱隆芳;傅道广;胡孝东;刘宏斌;胡智君;钟智敏;孙建芳;
|
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;侍道广;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;朱隆芬;杨卫民;杨燕蓉;许合生;钟智敏;孙建芳;上海虹口区国有资产经营有限公司;傅守义;胡孝东;刘宏斌;陶福元;陈新华;黄金根;胡智君;李永隆;王爱玲;
|
8 | 2017-05-08 | 投资人(股权)变更 |
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;杨卫民;刘宏斌;李永隆;许合生;胡新章;胡智君;傅守义;钟智敏;陈新华;孙建芳;上海虹口区国有资产经营有限公司;陶福元;朱隆芳;胡孝东;黄金根;杨燕蓉;傅道广;
|
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;杨卫民;傅守义;钟智敏;傅道广;刘宏斌;胡智君;杨燕蓉;朱隆芳;上海虹口区国有资产经营有限公司;黄金根;孙建芳;陶福元;李永隆;许合生;陈新华;胡孝东;
|
9 | 2017-05-08 | 章程修正案备案 |
2014-08-21章程备案
|
2017-04-13章程修正案
|
10 | 2014-10-17 | 投资人(股权)变更 |
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;杨卫民;傅守义;胡智君;黄金根;朱隆芳;陶福元;上海虹口区国有资产经营有限公司;杨燕蓉;许合生;钟智敏;孙建芳;陈新华;傅道广;胡新章;李永隆;胡孝东;
|
韩春来*;张仁潘;胡一杭;孙凤昌;傅国世;周强民;周正新;周玉平;袁刚;赵素玲;李俞;周纪俊;张克;杨卫民;陈新华;上海虹口区国有资产经营有限公司;黄金根;钟智敏;李永隆;傅道广;孙建芳;傅守义;陶福元;杨燕蓉;许合生;胡新章;朱隆芳;胡孝东;胡智君;刘宏斌;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |