序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李森亮 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李森亮
|
监事 |
2 |
梁健玲
|
总经理 |
3 |
郎彩霞
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-07 | 董事备案 |
梁健玲
|
郎彩霞*
|
2 | 2017-11-07 | 法定代表人变更 |
梁健玲
|
郎彩霞
|
3 | 2017-01-09 | 法定代表人变更 |
汤衡
|
梁健玲
|
4 | 2017-01-09 | 经理备案 |
汤衡
|
梁健玲
|
5 | 2016-09-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2016-09-26 | 投资人(股权)变更 |
赵炎甲;赵延星;
|
李森亮;
|
7 | 2016-09-26 | 监事备案 |
赵炎甲
|
李森亮
|
8 | 2016-09-26 | 章程备案 |
-
|
2016-09-07章程备案
|
9 | 2016-09-26 | 经理备案 |
赵延星
|
汤衡
|
10 | 2016-09-26 | 法定代表人变更 |
赵延星
|
汤衡
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |