序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王恒 | 10% | 10万(元) |
2 | 相端 | 90% | 90万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王恒
|
监事 |
2 |
相端
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-15 | 章程备案 |
2017-09-26章程备案
|
2020-05-08章程备案
|
2 | 2020-05-15 | 投资人(股权)变更 |
相端*;邵素馨;
|
相端*;王恒;
|
3 | 2020-05-15 | 监事备案 |
邵素馨
|
王恒
|
4 | 2017-10-20 | 章程备案 |
无
|
2017-09-26章程备案
|
5 | 2017-10-20 | 经营范围变更 |
股权投资管理,资产管理,实业投资。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
股权投资管理,资产管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |