序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海体院资产经营管理有限公司 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
山广
|
执行董事,总经理 |
2 |
黄永芳
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:上海体院资产经营管理公司; 成员:山广; 成员:王运;
|
2 | 2019-10-23 | 法定代表人变更 |
王继红
|
山广
|
3 | 2019-10-23 | 经理备案 |
王继红
|
山广
|
4 | 2016-03-29 | 一般经营项目变更 |
房屋出租及管理,房屋维修,水电安装,物业管理,建筑材料、建筑装潢材料、电工器材销售,家用电器维修及租赁(不得从事金融租赁);停车场库经营;体育场馆经营管理;健身服务;体育器材销售。
|
房屋出租及管理,房屋维修,水电安装,物业管理,建筑材料、建筑装潢材料、电工器材销售,家用电器维修及租赁,汽车租赁(以上租赁不得从事金融租赁);停车场库经营;体育场馆经营管理;健身服务;体育器材销售。
|
5 | 2016-03-29 | 许可经营项目变更 |
房屋出租及管理,房屋维修,水电安装,物业管理,建筑材料、建筑装潢材料、电工器材销售,家用电器维修及租赁(不得从事金融租赁);停车场库经营;体育场馆经营管理;健身服务;体育器材销售。
|
-
|
6 | 2016-03-29 | 经营范围变更 |
房屋出租及管理,房屋维修,水电安装,物业管理,建筑材料、建筑装潢材料、电工器材销售,家用电器维修及租赁(不得从事金融租赁);停车场库经营;体育场馆经营管理;健身服务;体育器材销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
房屋出租及管理,房屋维修,水电安装,物业管理,建筑材料、建筑装潢材料、电工器材销售,家用电器维修及租赁,汽车租赁(以上租赁不得从事金融租赁);停车场库经营;体育场馆经营管理;健身服务;体育器材销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
7 | 2016-03-29 | 章程修正案备案 |
2011-06-03章程备案
|
2016-03-28章程修正案
|
8 | 2015-07-06 | 经理备案 |
-
|
王继红
|
9 | 2015-07-06 | 法定代表人变更 |
沈益民
|
王继红
|
10 | 2015-03-10 | 经营范围变更 |
房屋出租及管理,房屋维修,水电安装,物业管理,建筑材料、建筑装潢材料、电工器材销售,家用电器维修及租赁(不得从事金融租赁);停车场库经营。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
房屋出租及管理,房屋维修,水电安装,物业管理,建筑材料、建筑装潢材料、电工器材销售,家用电器维修及租赁(不得从事金融租赁);停车场库经营;体育场馆经营管理;健身服务;体育器材销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 |