序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张忻语 | 50% | 25万(元) |
2 | 张美玲 | 50% | 25万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张忻语
|
监事 |
2 |
张美玲
|
总经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 投资人(股权)变更 |
张美玲*;张国樑;
|
张美玲*;张忻语;
|
2 | 2021-12-03 | 监事备案 |
张国樑
|
张忻语
|
3 | 2021-12-03 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-09-09章程修正案
|
4 | 2021-06-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-07-24~2021-07-23
|
2001-07-24~2031-07-23
|
5 | 2013-03-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张可建
|
张美玲
|
6 | 2013-03-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张国樑 出资 25.000000万人民币;张可建 出资 25.000000万人民币;
|
张美玲* 出资 25.000000万人民币;张国樑 出资 25.000000万人民币;
|
7 | 2013-03-05 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张国樑 出资 25.000000万人民币 比例 50.0000%;张可建 出资 25.000000万人民币 比例 50.0000%;
|
张美玲* 出资 25.000000万人民币 比例 50.0000%;张国樑 出资 25.000000万人民币 比例 50.0000%;
|
8 | 2013-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张可建;张国樑;张可建
|
张美玲*;张美玲*;张国樑
|
9 | 2011-11-15 | 其他变更 |
2006-07-21~2011-07-23
|
2011-11-15~2021-07-23
|
10 | 2011-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张可建;张国梁;张可建
|
张可建;张可建;张国樑
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |