序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海奉贤区金汇镇农工商联合社 | 60% | 300万(元) |
2 | 上海齐贤经济园区实业有限公司 | 40% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余士萍
|
监事 |
2 |
方健
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-07 | 法定代表人变更 |
屠逸
|
方健
|
2 | 2013-07-18 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海齐贤经济园区实业有限公司 2009-10-28货币200.000000万人民币;上海奉贤区金汇镇农工商联合社 2009-10-28货币300.000000万人民币;
|
上海奉贤区金汇镇农工商联合社 2004-11-15货币300.000000万人民币;上海齐贤经济园区实业有限公司 2004-11-15货币200.000000万人民币;
|
3 | 2013-07-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海齐贤经济园区实业有限公司 出资 200.000000万人民币;上海奉贤区金汇镇农工商联合社 出资 300.000000万人民币;
|
上海奉贤区金汇镇农工商联合社 出资 300.000000万人民币;上海齐贤经济园区实业有限公司 出资 200.000000万人民币;
|
4 | 2013-07-18 | 章程备案 |
2009-10-27章程备案
|
2013-07-08章程备案
|
5 | 2013-07-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-11-16~2014-11-15
|
2004-11-16~2034-11-15
|
6 | 2013-07-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐林仁
|
屠逸
|
7 | 2013-07-18 | 其他变更 |
2012-11-30~2014-11-15
|
2013-07-18~2034-11-15
|
8 | 2012-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈军辉
|
唐林仁
|
9 | 2009-10-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
企业管理,企业管理咨询,商务信息咨询,投资信息咨询(除经纪)(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
企业管理,企业管理咨询,商务信息咨询,投资管理(除股权投资和股权投资管理),市政工程施工,园林绿化工程施工。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
10 | 2009-10-28 | 章程备案 |
无
|
2009-10-27章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |