序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈卫刚 | 51.12% | 91万(元) |
2 | 沈晓峰 | 48.88% | 87万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱锡芳
|
董事 |
2 |
李嫚
|
监事 |
3 |
沈卫刚
|
董事长 |
4 |
聂振民
|
监事 |
5 |
舒文治
|
董事 |
6 |
陆仲其
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-03 | 章程备案 |
2016-11-09章程修正案
|
2021-07-05章程备案
|
2 | 2021-08-03 | 投资人(股权)变更 |
沈卫刚*;舒文治;
|
沈卫刚*;沈晓峰;
|
3 | 2016-11-09 | 经营期限(营业期限)变 |
1992-11-12~2016-11-30
|
1992-11-12~
|
4 | 2016-11-09 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-11-09章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |