序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈文明 | 60% | 30万(元) |
2 | 黎海荣 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈文明
|
执行董事 |
2 |
黎海荣
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:沈文明; 成员:黎海荣;
|
2 | 2017-08-21 | 住所变更 |
上海市众仁路505号B区214
|
上海市嘉定区真南路4268号2幢J5676室
|
3 | 2017-08-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-01-17~2016-01-16
|
2006-01-17~2036-01-16
|
4 | 2017-08-21 | 章程备案 |
-
|
2017-08-10章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |