序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈歆 | 100% | 22,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程洋洋
|
监事 |
2 |
陈歆
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-04-12 | 章程备案 |
2020-12-23章程修正案
|
2021-03-17章程备案
|
3 | 2021-04-12 | 监事备案 |
程洋洋
|
程洋洋
|
4 | 2021-04-12 | 经理备案 |
张淑云
|
陈歆*
|
5 | 2021-04-12 | 法定代表人变更 |
张淑云
|
陈歆
|
6 | 2020-12-29 | 章程修正案备案 |
-
|
2020-12-23章程修正案
|
7 | 2020-12-29 | 住所变更 |
上海市宝山区沪太路6397号1-2层F8区1342室
|
上海市徐汇区龙华中路600号1201室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 |