序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴忠 | 60% | 30万(元) |
2 | 汪春梅 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴忠
|
执行董事 |
2 |
汪春梅
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-08-25~2020-08-24
|
2010-08-25~2040-08-24
|
2 | 2021-07-30 | 章程备案 |
无
|
2021-07-05章程备案
|
3 | 2013-05-07 | 章程备案 |
无
|
2013-05-02章程备案
|
4 | 2013-05-07 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
5 | 2013-05-07 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴忠* 2012-08-19货币24.000000万人民币;汪春梅 2012-08-19货币16.000000万人民币;
|
吴忠* 2013-05-06货币24.000000万人民币;吴忠* 2010-08-20货币6.000000万人民币;汪春梅 2013-05-06货币16.000000万人民币;汪春梅 2010-08-20货币4.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |