序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈春兰 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗仁清
|
监事 |
2 |
陈春兰
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-05 | 投资人(股权)变更 |
郑国;
|
陈春兰*;
|
2 | 2020-11-05 | 章程备案 |
无
|
2020-10-28章程备案
|
3 | 2020-11-05 | 法定代表人变更 |
郑国
|
陈春兰
|
4 | 2020-06-29 | 法定代表人变更 |
郑淑梅
|
郑国
|
5 | 2020-06-29 | 章程备案 |
无
|
2020-06-17章程备案
|
6 | 2020-06-29 | 投资人(股权)变更 |
郑淑梅;
|
郑国;
|
7 | 2020-06-29 | 联络员 |
郑淑梅
|
郑国
|
8 | 2019-12-02 | 章程备案 |
无
|
2019-11-25章程备案
|
9 | 2019-12-02 | 一般经营项目变更 |
餐饮服务
|
无
|
10 | 2019-12-02 | 经营范围变更 |
互联网上网服务,餐饮服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
互联网上网服务,餐饮服务,娱乐场所(棋牌室)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |