序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘艺 | 100% | 1,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘艺
|
执行董事 |
2 |
祁雯洁
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
|
上海市闵行区东川路555号丙楼3037室
|
2 | 2021-10-11 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-10-10章程修正案
|
3 | 2021-06-18 | 注册资本(金)变更 |
1500.000000万人民币
|
1500.0000万人民币
|
4 | 2021-06-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-06-10章程修正案
|
5 | 2020-06-10 | 住所变更 |
浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
|
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
|
6 | 2020-06-10 | 注册资本(金)变更 |
600.000000万人民币
|
1500.000000万人民币
|
7 | 2020-06-10 | 投资人(股权)变更 |
张文茹;赵甡媛;
|
刘艺*;
|
8 | 2020-06-10 | 监事备案 |
赵甡媛
|
祁雯洁
|
9 | 2020-06-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2020-06-10 | 章程备案 |
无
|
2020-05-26章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |