序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张文义 | 100% | 1,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文义
|
执行董事 |
2 |
查引枝
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-17 | 章程备案 |
2019-04-01章程备案
|
2019-06-11章程备案
|
2 | 2019-06-17 | 法定代表人变更 |
汤洪健
|
张文义
|
3 | 2019-06-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-06-17 | 监事备案 |
奚红波
|
查引枝
|
5 | 2019-06-17 | 投资人(股权)变更 |
汤洪健;奚红波;
|
张文义*;
|
6 | 2019-05-30 | 住所变更 |
浦东新区书院镇丽正路1628号4幢1-2层
|
上海市奉贤区星火开****区莲塘路251号14幢30434室
|
7 | 2019-05-30 | 法定代表人变更 |
汤洪健
|
汤洪健
|
8 | 2019-05-30 | 章程备案 |
-
|
2019-04-01章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |