序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘义兴 | 80% | 40万(元) |
2 | 曾银华 | 20% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘义兴
|
执行董事 |
2 |
曾银华
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-24 | 章程备案 |
-
|
2020-07-17章程备案
|
2 | 2020-07-24 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-05-12~2021-05-11
|
2011-05-12~2031-05-11
|
3 | 2020-07-24 | 住所变更 |
上海市奉贤区新四平公路468弄1幢5楼417室
|
上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层
|
4 | 2013-05-20 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
5 | 2013-05-20 | 章程备案 |
无
|
2013-05-13章程备案
|
6 | 2013-05-20 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘义兴* 2013-04-26货币32.000000万人民币;曾银华 2013-04-26货币8.000000万人民币;
|
刘义兴* 2013-05-17货币32.000000万人民币;刘义兴* 2011-04-26货币8.000000万人民币;曾银华 2013-05-17货币8.000000万人民币;曾银华 2011-04-26货币2.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |