序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中航能科(上海)能源科技有限公司 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙宝后
|
监事 |
2 |
陈光
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-01 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:陈光; 成员:沈峰; 成员:庞雪梅;
|
2 | 2018-07-24 | 监事备案 |
刘玉芳
|
孙宝后
|
3 | 2018-07-24 | 投资人(股权)变更 |
刘祥芬;刘玉芳;
|
中航能科(上海)能源科技有限公司;
|
4 | 2018-07-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2018-07-24 | 法定代表人变更 |
刘祥芬
|
陈光
|
6 | 2011-06-20 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄爱春 2010-07-08货币32.000000万人民币;黄爱春 2010-08-11货币8.000000万人民币;刘祥芬 2010-08-11货币12.000000万人民币;刘祥芬 2010-07-08货币48.000000万人民币;
|
刘玉芳 2011-06-13货币40.000000万人民币;刘祥芬 2010-08-11货币12.000000万人民币;刘祥芬 2010-07-08货币48.000000万人民币;
|
7 | 2011-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘祥芬;黄爱春
|
刘祥芬;刘玉芳
|
8 | 2011-06-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄爱春 出资 40.000000万人民币;刘祥芬 出资 60.000000万人民币;
|
刘玉芳 出资 40.000000万人民币;刘祥芬 出资 60.000000万人民币;
|
9 | 2010-08-19 | 实收资本变更 |
80.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
10 | 2010-08-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
80.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |