序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冼文霞 | 50% | 25万(元) |
2 | 王鹏 | 50% | 25万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冼文霞
|
执行董事 |
2 |
吴维平
|
监事 |
3 |
王鹏
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-04 | 经理备案 |
王勇
|
王鹏
|
2 | 2017-08-04 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-06-30章程修正案
|
3 | 2017-08-04 | 投资人(股权)变更 |
冼文霞*;王勇;
|
冼文霞*;王鹏;
|
4 | 2015-08-31 | 住所变更 |
上海市静安区江宁路418号1811室
|
上海市静安区昌平路958号9楼904室
|
5 | 2013-03-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
冼文霞* 出资 25.000000万人民币;王珏 出资 25.000000万人民币;
|
冼文霞* 出资 25.000000万人民币;王勇 出资 25.000000万人民币;
|
6 | 2013-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冼文霞*;吴维平;王珏
|
冼文霞*;吴维平;王勇
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |