序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 主艳萍 | 10% | 100万(元) |
2 | 唐亿 | 90% | 900万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
主艳萍
|
监事 |
2 |
唐亿
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 投资人(股权)变更 |
主艳萍;沈洁;
|
唐亿*;主艳萍;
|
2 | 2021-06-29 | 章程备案 |
无
|
2021-06-09章程备案
|
3 | 2021-06-29 | 法定代表人变更 |
沈洁
|
唐亿
|
4 | 2021-06-29 | 董事备案 |
沈洁
|
唐亿*
|
5 | 2021-02-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-01-08章程修正案
|
6 | 2021-02-01 | 监事备案 |
沈洁
|
主艳萍
|
7 | 2021-02-01 | 投资人(股权)变更 |
施毅;沈洁;
|
主艳萍;沈洁;
|
8 | 2021-02-01 | 法定代表人变更 |
施毅
|
沈洁
|
9 | 2020-07-27 | 投资人(股权)变更 |
周蓓;施毅;
|
施毅;沈洁;
|
10 | 2020-07-27 | 监事备案 |
周蓓
|
沈洁
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |