序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海中路(集团)有限公司 | 51% | 51万(元) |
2 | 严爱民 | 49% | 49万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何秀妮
|
执行董事 |
2 |
陈荣
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-13 | 经营范围变更 |
企业管理,娱乐管理。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
企业管理,娱乐管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
2 | 2015-03-13 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-08-11~2014-08-10
|
2004-08-11~2034-08-10
|
3 | 2015-03-13 | 住所变更 |
浦东新区康桥镇康士路17号182室
|
上海市浦东新区宣桥镇宣秋路139号1幢1137室
|
4 | 2006-08-10 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海斯吧休闲娱乐管理有限公司
|
上海波士堂休闲娱乐管理有限公司
|
5 | 2005-10-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
严爱民
|
何秀妮
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |