序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海商赢盛世资产管理有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞坚
|
执行董事,经理 |
2 |
费翠
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 经理备案 |
钱安
|
俞坚*
|
2 | 2021-08-13 | 监事备案 |
费翠
|
费翠
|
3 | 2021-08-13 | 法定代表人变更 |
钱安
|
俞坚
|
4 | 2020-08-27 | 经理备案 |
王星华
|
钱安
|
5 | 2020-08-27 | 法定代表人变更 |
王星华
|
钱安
|
6 | 2019-07-29 | 监事备案 |
费翠
|
费翠
|
7 | 2019-07-29 | 法定代表人变更 |
陈剑
|
王星华
|
8 | 2019-07-29 | 董事备案 |
陈剑
|
王星华
|
9 | 2019-02-13 | 法定代表人变更 |
罗俊
|
陈剑
|
10 | 2019-02-13 | 监事备案 |
费翠
|
费翠
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |