序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何兴东 | 60% | 30万(元) |
2 | 崔彩云 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何兴东
|
执行董事 |
2 |
崔彩云
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海满久实业有限公司河南分公司
|
何洪超 | 2016-08-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-05-02 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何兴东* 2014-02-12货币24.000000万人民币;崔彩云 2014-02-12货币16.000000万人民币;
|
何兴东* 2012-04-27货币24.000000万人民币;何兴东* 2012-02-13货币6.000000万人民币;崔彩云 2012-04-27货币16.000000万人民币;崔彩云 2012-02-13货币4.000000万人民币;
|
2 | 2012-05-02 | 实收资本变更 |
10.000000
|
50.000000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |