序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李旭晓 | 10% | 30万(元) |
2 | 葛奇鹏 | 90% | 270万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘传岚
|
董事 |
2 |
吴杰
|
监事 |
3 |
孙天照
|
监事 |
4 |
李旭晓
|
总经理,董事长 |
5 |
李欣璐
|
董事 |
6 |
胡艳莹
|
董事 |
7 |
葛奇鹏
|
董事 |
8 |
诸琼
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-23 | 监事备案 |
吴杰;诸琼;张强
|
吴杰;诸琼;孙天照
|
2 | 2021-09-17 | 监事备案 |
吴杰;张强;叶蔚昕
|
吴杰;诸琼;张强
|
3 | 2020-07-15 | 住所变更 |
上海市长宁区金钟路968号2号楼907室
|
上海市长宁区临虹路168弄6号楼401室
|
4 | 2020-07-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-07-14章程修正案
|
5 | 2020-07-15 | 董事备案 |
李旭晓*;葛奇鹏;胡艳莹;刘传岚;唐彬瑶
|
李旭晓*;葛奇鹏;胡艳莹;李欣璐;刘传岚
|
6 | 2019-12-31 | 监事备案 |
吴杰;顾佳宜;闫佳
|
吴杰;叶蔚昕;张强
|
7 | 2019-01-25 | 董事备案 |
李旭晓*;葛奇鹏;胡艳莹;刘传岚;崔现伟
|
李旭晓*;葛奇鹏;胡艳莹;刘传岚;唐彬瑶
|
8 | 2018-11-01 | 董事备案 |
李旭晓*;葛奇鹏;刘传岚;潘奇;崔现伟
|
李旭晓*;葛奇鹏;胡艳莹;刘传岚;崔现伟
|
9 | 2018-11-01 | 经理备案 |
潘奇
|
李旭晓*
|
10 | 2018-01-03 | 董事备案 |
李旭晓*;葛奇鹏;刘传岚;崔现伟;余宏
|
李旭晓*;葛奇鹏;刘传岚;崔现伟;潘奇
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |