序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海新汶商务管理服务有限公司 | 76.923% | 3,461.5万(元) |
2 | 上海新虹投资****展有限公司 | 23.077% | 1,038.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐慧华
|
监事 |
2 |
金骅
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-30 | 章程修正案备案 |
2016-05-14章程修正案
|
2018-11-03章程修正案
|
2 | 2018-11-30 | 投资人(股权)变更 |
上海新谐企业管理服务中心;上海新虹投资****展有限公司;
|
上海新虹投资****展有限公司;上海新汶商务管理服务有限公司;
|
3 | 2016-08-05 | 经营范围变更 |
实业投资(除股权投资和股权投资管理),房地产开****,工业、商业企业招商引资及开****,市政工程,建筑装修装饰工程,建筑安装工程,园林绿化工程(工程类项目凭许可资质经营),物业管理,配套设施服务,停车服务,日用百货、建筑材料的销售,自有厂房的租赁,自有商业用房的租赁。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
实业投资(除股权投资和股权投资管理),工业、商业企业招商引资及开****,市政工程,建筑装修装饰工程,建筑安装工程,园林绿化工程(工程类项目凭许可资质经营),物业管理,配套设施服务,停车服务,日用百货、建筑材料的销售,自有厂房的租赁,自有商业用房的租赁。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
4 | 2016-08-05 | 投资人(股权)变更 |
上海新谐企业管理服务中心;上海新虹投资****展有限公司;
|
上海新虹投资****展有限公司;上海新谐企业管理服务中心;
|
5 | 2016-08-05 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-05-14章程修正案
|
6 | 2016-08-05 | 注册资本(金)变更 |
6500.000000万人民币
|
4500.000000万人民币
|
7 | 2016-07-01 | 监事备案 |
万纪兴;徐幸福
|
唐慧华
|
8 | 2016-07-01 | 投资人(股权)变更 |
上海新虹投资****展有限公司;上海盛昌实业有限公司;上海华建实业有限公司;上海华利实业有限公司;上海文夏实业有限公司;上海星鑫实业有限责任公司;上海万航实业有限公司;上海佳航实业有限公司;上海光华实业有限公司;上海新升实业有限责任公司;上海震鑫实业有限公司;
|
上海新虹投资****展有限公司;上海新谐企业管理服务中心;
|
9 | 2016-07-01 | 法定代表人变更 |
金骅
|
金骅
|
10 | 2015-11-27 | 投资人(股权)变更 |
上海佳航实业有限公司;上海新升实业有限责任公司;上海新虹投资****展有限公司;上海震鑫实业有限公司;上海星鑫实业有限责任公司;上海华利实业有限公司;上海光华实业有限公司;上海文夏实业有限公司;上海万航实业有限公司;上海华建实业有限公司;上海旺春实业有限公司;上海盛昌实业有限公司;
|
上海新虹投资****展有限公司;上海文夏实业有限公司;上海佳航实业有限公司;上海华利实业有限公司;上海万航实业有限公司;上海盛昌实业有限公司;上海光华实业有限公司;上海震鑫实业有限公司;上海星鑫实业有限责任公司;上海新升实业有限责任公司;上海华建实业有限公司;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |