序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈世敏 | 20% | 1,002万(元) |
2 | 陈华毅 | 80% | 4,008万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈世敏
|
执行董事 |
2 |
陈华毅
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-20 | 投资人(股权)变更 |
陈华毅;俞彦淋;
|
陈世敏*;陈华毅;
|
2 | 2020-09-30 | 法定代表人变更 |
俞彦淋
|
陈世敏
|
3 | 2018-07-16 | 法定代表人变更 |
杨福权
|
俞彦淋
|
4 | 2018-07-16 | 章程备案 |
2017-03-01章程备案
|
2018-07-06章程备案
|
5 | 2018-07-16 | 投资人(股权)变更 |
陈华毅;杨福权;
|
陈华毅;俞彦淋;
|
6 | 2017-03-21 | 法定代表人变更 |
张海彬
|
杨福权
|
7 | 2017-03-21 | 章程备案 |
2015-10-29章程备案
|
2017-03-01章程备案
|
8 | 2017-03-21 | 监事备案 |
陈永赐
|
陈华毅
|
9 | 2017-03-21 | 投资人(股权)变更 |
陈永赐;张海彬;
|
陈华毅;杨福权;
|
10 | 2015-11-10 | 监事备案 |
陈罗德
|
陈永赐
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |